1992.09-1995.06 在原咸宁地区林业学校林果专业学习;
1995.09-1997.12 任咸安区双垅山林果场技术员;
1998.01-2001.12 任咸安区林业局办公室办事员;(期间,1998.2-2001.12 借调至原咸安区农业委员会调研科从事农业生产调研工作;1998.10-2000.11,在职研读湖北省广播电视大学应用文专业并毕业)
2002.1-2006.11 任咸安区人民政府调研室调研科副科长;
2006.12-2008.03 在咸安区人民政府办公室城建科工作,2008.04-2012.03 任咸安区人民政府办公室城建科科长;(期间,2009.12-2012.4,兼任区政府办公室秘书科工作,2009.05-2011.09,兼任咸安区住房保障工作领导小组办公室主任;2002.07-2007.12,在职研读中南财经政法大学经济法学专业并毕业)
2012.04-2014.01 任咸安区人民政府办公室副主任、区政府总值班室主任(期间,2011.08-2014.07在职研读省委党校法学专业并毕业)
2014.01-2019.01 任咸安区永安街道办事处党委副书记、主任
2019.01-2021.07 任咸安区大幕乡党委书记
2021.07- 永安街道党工委书记