1996.1-2001.3 历任原石桥乡政府团干、劳动人事助理员;
2001.3-2011.9 历任大幕乡劳动人事助理员、组织干事、党政办主任、秘书、人大秘书;
2011.9-2013.4 任高桥镇党委委员(2011年10月-2016年10月为区第四次党代会代表)
2013.4-2016.10 任高桥镇党委委员、副镇长;
2016.10--2021.8 任高桥镇党委副书记(2017年3月任高桥镇综治办主任;2019.7任高桥镇政协委员活动小组组长;2019.4任高桥镇退役军人服务站站长;2020.4高桥镇政法委员;2020.10-11.27下半年区委党校主体班培训学习一个月)
2021.8-至今 任咸安区退役军人事务局党组成员、局长