1996年5月——2006年8月 横沟桥镇秘书、党政综合办主任、组织干事等职务
2006年8月——2011年8月 任横沟桥镇党委组织委员;
2011年8月——2016年11月 任横沟桥镇党委委员、副镇长;(2012年7月—9月参加咸宁市“年轻干部成长工程”培训班)
2016年11月——2017年12月 任横沟桥镇人大专职副主席(正科职)
(因高新区拟将本人调入高新区管委会机关,根据工作需要,2017年12月本人不再担任横沟桥镇人大专职副主席)
2017年5月——2021年8月 抽调咸宁高新区党群工作部工作;
2021年8月—— 咸安区民政局党组成员。