1992年7月至2017年3月 区供销社办事员、股长、办公室主任。
2017年3月至今 2019年3月 区粮食局党组成员、副局长
2019年3月至2022年4月 区发改局党组成员、副局长
2022年5月至今 区供销社党组成员、副主任