黄百胜,男,汉族,1975年3月16日出生,1998年7月入党。
1991年9月—1995年8月 原咸宁地区卫生学校;
1995年9月—2000年1月 桂花镇人民政府人事助理员;
2000年1月—2002年2月 桂花镇人民政府党委委员、副镇长、纪委书记(副科);
2002年3月—2004年2月 外派锻炼打工;
2004年3月—2007年2月 桂花镇党委委员;
2007年3月—2011年10月 桂花镇党委委员、副镇长、组织委员;
2011年11月—2016年10月 桂花镇党委委员、副镇长;
2016年11月—2017年10月 桂花镇专职人大副主席(正科);
2017年11月—2020年1月 桂花镇人大副主席
2020年1月— 咸安区供销社党组成员、监事会主任