1993.09-1995.07 湖北省咸宁财税会计学校学习
1995.10-1997.03 咸宁市(县级)古田乡工作
1997.03-2000.01 咸安区(县级咸宁市)古田乡妇联主任(其间:1995.09-1999.06 中南财经政法大学经济管理专业本科班学习)
2000.01-2003.02 咸安区汀泗镇历任副镇长、宣统委员(其间:2001.09-2004.12 中南财经政法大学会计专业专科班学习)
2003.02-2006.08 咸安区汀泗镇党委委员、副镇长(其间:2002.09-2005.06 武汉大学法律专业本科班学习;2004.09-2004.12咸宁市委党校乡镇领导干部进修班学习)
2006.08-2009.04 咸安区马桥镇党委副书记、纪委书记(2007.05兼任马桥镇妇联主席)
2009.04-2011.09 咸安区马桥镇党委副书记、人大主席
2011.09-2013.06 咸安区司法局党组成员、副局长(其间:2012.07--2012.09市委党校年轻干部培训班培训)
2013.06-2014.04 咸安区司法局党组成员、副局长兼任咸安商贸物流区工委委员、管委会副主任
2014.04-2016.03 咸安商贸物流区工委副书记、管委会副主任
2016.03-2018.04 咸安商贸物流区工委书记、管委会主任
2018.04-2021.10 咸安区商务局党组书记、局长
2021.10- 2024.02 咸安区审计局党组书记、局长
2024.02-至今 咸安区发展和改革局党组书记、局长